دكتوراه ﻒﻳ قسم الكيمياء () , كلية العلوم جامعة - اسيوط , 1971
ماجستير ﻒﻳ قسم الكمياء () , كلية العلوم جامعة - اسيوط , 1968
بكالوريوس ﻒﻳ قسم الكمياء () , كلية العلوم جامعة - اسيوط , 1965
أستاذ متفرغ كلية العلوم , جامعة اسيوط , 2003
أستاذ كلية العلوم , جامعة اسيوط , 1987
أستاذ مساعد كلية العلوم , جامعة اسيوط , 1979
مدرس كلية العلوم , جامعة اسيوط , 1975
مدرس مساعد كلية العلوم , جامعة اسيوط , 1971
معيد كلية العلوم , جامعة اسيوط , 1965
عميد - كلية العلوم, جامعة أسيوط , منذ 1990-10-15 حتي 1995-01-01
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - كلية العلوم, جامعة أسيوط , منذ 1987-10-30 حتي 1990-10-14
رئيس الجامعة - , جامعة أسيوط , منذ 1996-01-17 حتي 2004-07-31
محافظ الفيوم - , جامعة أسيوط , منذ 2004-07-01 حتي 2006-01-31
1 - شوكت محمد بيومى على , متراكبات انتقال الشحنة لبعض مركبات الآزول والآزيـن مع المستقبلات الإلكترونية ,2002-05-26
المشرفون: محمد رأفت محمود , ماهر محمد احمد حامد